Chercheur au service de l'Inventaire Rhône-Alpes puis Auvergne-Rhône-Alpes (1999- )
- inventaire topographique
- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
Dossier non géolocalisé
-
Aire d'étude et canton
Montbrison
-
Commune
Mornand-en-Forez
-
Lieu-dit
le Bourg
-
Cadastre
1987
B2
194
-
Dénominationspresbytère
En 1900, dans le cadre de transactions autour de la construction de l'école communale (voir IA42003318), M. Durand de Currèze propose de reconstruire un presbytère neuf à ses frais, sur un terrain lui appartenant contigu au jardin de la cure. Le nouveau bâtiment et le terrain seront donnés à la commune. L'ancienne cure sera démolie. L'acte d'échange avec la commune est passé en 1901 (AC). Après 1905, le presbytère est loué à la commune par le propriétaire du château de Beaurevert (Antoine Arbel, puis Louis Chatain ; voir IA42003170) pour être mis à disposition du curé.
-
Période(s)
- Principale : 1er quart 20e siècle
Edifice de trois travées avec sous-sol (non visité, accès en façade arrière), un étage carré et un comble à surcroît, en moellon de granite avec un enduit à pierres vues à assises dessinées, encadrements en granite (marques lapidaires : l et i). Les toits sont à longs pans et croupes, en tuile creuse, avec une corniche en brique. La porte d'entrée est accessible par un perron avec escaliers opposés de quelques marches, et protégée par une marquise en verre et métal.
-
Murs
- granite
- enduit partiel
- moellon
-
Toitstuile creuse
-
Étagessous-sol, 1 étage carré, comble à surcroît
-
Couvertures
- toit à longs pans
- croupe
-
Statut de la propriétépropriété de la commune
- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
- © Ministère des finances, CIDF, Service du cadastre
- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
Documents d'archives
-
AC Mornand-en-Forez. Registres des délibérations du conseil municipal, 1896-1919. Presbytère. - Délibération du 15 juillet 1900. M. Durand de Currèze propose de reconstruire un presbytère neuf à ses frais, sur un terrain lui appartenant contigu au jardin de la cure. Le nouveau bâtiment et le terrain seront donnés à la commune. L´ancienne cure sera démolie. En retour, il demande la cession du bâtiment servant autrefois d´école de garçon, actuellement inoccupé, et édifié sur un terrain lui appartenant ; il laissera à la commune la jouissance de la salle servant aux réunions du conseil jusqu´à ce que la commune en ait édifié une autre. Le conseil refuse et décide de louer la maison commune-école de garçons (200 F), afin d´en financer les réparations avec le revenu et de maintenir les religieuses en place. Les réparations de la cure peuvent attendre. - Délibération du 11 avril 1901. Assemblée extraordinaire pour approuver l´acte passé devant Me Bourg notaire à Montbrison, pour l´échange entre un terrain et un bâtiment neuf pour servir de cure, cédés à la commune par Mme Durand, contre la vieille maison d´école, bâtie sur un terrain lui appartenant.
-
AC Mornand-en-Forez. Registres des délibérations du conseil municipal, 1919-1965. Presbytère. - Délibération du 26 septembre 1920. Bail du presbytère passé avec M. Arbel. La commune porte le loyer de 150 à 200 F. - Délibération du 29 juin 1924. Plusieurs élèves de l'école privée couchent au presbytère sans permission de la commune. - Délibération du 24 août 1930. M. Chatin propose de la remettre en état le presbytère. - Délibération du 5 juin 1932. Le bail du presbytère est renouvelé au nom de M. Chatin. - Délibération du 28 novembre 1949. Presbytère. Achat d'une pompe pour l'eau courante dont M. Chatin paye l'installation.
-
AC Mornand-en-Forez. Boîte écoles. Brouillon de lettre du maire de Mornand à Couturier, notaire à Montbrison. Le conseil a décidé de louer au curé le presbytère, construit par Mme veuve Durand, devenu propriété de la commune par la loi de 1905.
Chercheur au service de l'Inventaire Rhône-Alpes puis Auvergne-Rhône-Alpes (1999- )
Chercheur au service de l'Inventaire Rhône-Alpes puis Auvergne-Rhône-Alpes (1999- )