Presbytère,
Projet de presbytère : plan général, plan du rez-de-chaussée, plan du 1er étage, Genéty, 1880 (AC Ambérieux-en-Dombes. Sans cote).Immatriculation
IVR84_20190100433NUCA
Auteur du document reproduit
Auteur de l'illustration
(reproduction)
-
Dandel ElisabethDandel Elisabeth
Chercheuse indépendante depuis 2003 auprès des services régionaux de l'Inventaire et de collectivités. A réalisé ou participé en tant que prestataire aux opérations suivantes : " Patrimoine des lycées " (avec la collaboration de Frederike Mulot), 2010-2015, " 1% artistiques ", 2019-2020 (avec la collaboration de Valérie Pamart), " Inventaire topographique de deux communes de l'ancien canton de Trévoux " (Pays d'Art et d'Histoire Dombes Saône Vallée, pour la communauté de communes Dombes Saône Vallée), 2019.
Copyright
- © Communauté de communes Dombes Saône Vallée
Année de prise de vue
2019
Diffusion
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
Type
phototype numérique
Sujets
presbytère
Besoin d'informations sur cette illustration ?
Nous contacter
-
Dénomination
- presbytère
-
Titre courantPresbytère
-
Aire d'étudePays d'art et d'histoire de Trévoux Dombes Saône Vallée
-
CommuneAmbérieux-en-Dombes
-
Adresse
- 41 montée Claude-Donis
-
Projet de presbytère : plan général, plan du rez-de-chaussée, plan du 1er étage / F. Généty, architecte, Lyon. 25 juin 1880. 1:100. 1 plan sur calque marouflé sur papier. (Archives communales d’Ambérieux-en-Dombes. Sans cote).
Architecte né à Beauregard (Ain) le 8 mars 1838, décédé à Trévoux (Ain) le 19 novembre 1909. Il entre à l'école des Beaux-Arts sous Chenavard et Jourdeuil, puis passe successivement par les cabinets d'architectes B. Poncet (1856-1859), F. Giniez (1859-1862), A. et F. Benoît (1863-1866). Il obtient le 1er prix du concours archéologique de la Société Académique de 1862 et 1863. Il contribue à l'édification et/ou à la décoration de nombreux châteaux dans l'Ain (Treyve, Jassans, Beauregard), à la création du mobilier des églises de Beauregard et Jassans, des églises, hôpitaux et groupes scolaires d'Ambérieux, Montmerle, Mizérieux, Bâgé-la-Ville, etc. ainsi que dans d'autres localités. Le 4 juillet 1878, il est admis à la Société Académique d'Architecture dont il reste membre titulaire ; puis, retiré à Trévoux, il en reste membre honoraire (d'après La Construction lyonnaise, n° 23, 1er décembre 1909, chronique nécrologique p. 268).