Aide documentaliste chez Art2 Conseil.
Chercheuse au service de l'Inventaire général du patrimoine culturel (2006-...)
- enquête thématique régionale, Patrimoine des lycées
- © Région Auvergne-Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
Dossier non géolocalisé
-
Aire d'étude et canton
Auvergne-Rhône-Alpes - Aubenas
-
Commune
Aubenas
-
Adresse
boulevard de l' Europe
-
Cadastre
2017
E
4842, 4837
-
Dénominationslycée
-
Genrede filles
-
Précision dénominationlycée municipal, lycée polyvalent
-
AppellationsMarcel-Gimond
Le plan masse pour le nouveau lycée est approuvé le 19 septembre 1961 et l’avant-projet et la maquette présentés en séance du Conseil général des Bâtiments de France le 2 octobre 1962, en présence de Bancilhon.
-
Période(s)
- Principale : 3e quart 20e siècle , daté par source
-
Dates
- 1964, daté par source
-
Auteur(s)
-
Auteur :
Bancilhon Michelarchitecte attribution par sourceBancilhon Michel
Michel Bancilhon, frère de Robert, crée son bureau d'économistes Caret en 1971. Avec Robert Bancilhon il travaille à nombreux édifices en Ardèche. Son fils, Bernard, prend les rennes de l'agence d'architecture Bancilhon en 1977.
-
Auteur :
Bancilhon Robertarchitecte attribution par sourceBancilhon Robert
Robert Bancilhon crée le cabinet d’architecture Bancilhon avant la seconde guerre mondiale. Le cabinet comprenait un dessinateur et un métreur. Dans les années 70, l’entreprise employait 63 personnes. Michel Bancilhon, son frère, crée avec les métreurs, en 1971, le bureau d’économistes Caret, devenu I.D.E. en 1997 ; Robert Bancilhon conserve les dessinateurs. En 1977, alors que Bernard Bancilhon, fils de Michel, prend la responsabilité de l’agence d’architecture, celle-ci devient une Société civile professionnelle d’architecture. À la fin de l’année 2011, la SCPA devenue la SAS Bancilhon et Associés emploie 2 architectes, 2 dessinateurs et 1 secrétaire comptable.
Robert et Michel Bancilhon ont travaillé conjointement à de nombreux édifices en Ardèche : à Privas : le théâtre (1967-1970), le Conseil général de l’Ardèche ; à Aubenas : l’hôpital, le lycée Marcel-Gimond, le lycée Astier, le lycée agricole Olivier-de-Serres (IA07000254), le bâtiment de la CPAM et de la CAF ; à Saint-Paul-Trois-Châteaux, la piscine patinoire ; à Viviers l’aménagement de la mairie au sein de l’ancien palais épiscopal. Ils réalisent également de nombreux logements sociaux dans le Sud-Est, ainsi que de nombreuses réhabilitations de bâtiments, dont l’école du Teil en 1950. (Source : M. Bernard Bancilhon, Aubenas).
-
Auteur :
-
Statut de la propriétépropriété de la région
- © Région Auvergne-Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
Documents d'archives
-
AN. 19880466. Ministère de la Culture ; Délégation aux arts plastiques ; Sous-direction de la décentralisation et du soutien à la création ; Bureau de la commande publique, 1 %. (1948-1983).
art. 45 -
AN : Ministère de la Culture et de la communication, délégation générale de la création artistique. Recensement des opérations de 1% artistique de l'arrêté du 18 mai 1951 au décret du 4 février 2005, informations au 28 février 2011.
ordre n° 11358, 11359, 11360
Bibliographie
-
Le lycée Marcel-Gimond : Histoire. [en ligne], consulté le 25 août 2022. Accès internet : URL <https://lyceegimond.net/index.php/histoire/>
Texte très documenté sur l'histoire des différents lieux d'enseignement à Aubenas
Chercheuse indépendante depuis 2003 auprès des services régionaux de l'Inventaire et de collectivités. A réalisé ou participé en tant que prestataire aux opérations suivantes : " Patrimoine des lycées " (avec la collaboration de Frederike Mulot), 2010-2015, " 1% artistiques ", 2019-2020 (avec la collaboration de Valérie Pamart), " Inventaire topographique de deux communes de l'ancien canton de Trévoux " (Pays d'Art et d'Histoire Dombes Saône Vallée, pour la communauté de communes Dombes Saône Vallée), 2019.
Aide documentaliste chez Art2 Conseil.
Chercheuse au service de l'Inventaire général du patrimoine culturel (2006-...)
Chercheuse indépendante depuis 2003 auprès des services régionaux de l'Inventaire et de collectivités. A réalisé ou participé en tant que prestataire aux opérations suivantes : " Patrimoine des lycées " (avec la collaboration de Frederike Mulot), 2010-2015, " 1% artistiques ", 2019-2020 (avec la collaboration de Valérie Pamart), " Inventaire topographique de deux communes de l'ancien canton de Trévoux " (Pays d'Art et d'Histoire Dombes Saône Vallée, pour la communauté de communes Dombes Saône Vallée), 2019.